Informazioni su Urs Zweifel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Zweifel
Ultimi comunicati FUSC: Urs Zweifel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005549491, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Zweifel Treuhand GmbH, in Zug, CHE-114.375.323, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, S.0, Publ. 1606489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Urs, von Baar, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Haslen und Rüti (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3379501, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Infogalactic AG, in Zug, CHE-104.046.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720973).
Domizil neu:
Baarerstrasse 86, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Urs, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeiziner, Gilbert, von Raron, in Raron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2720973, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SSIG Schell Security International Group SA, in Zug, CHE-104.046.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676647).
Statutenänderung:
25.02.2016.
Firma neu:
Infogalactic AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Online Software und Handel mit verwandten Produkten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
5'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, per Brief, E-Mail oder Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schell, Robert Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Calvia (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Urs, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zweifel, Urs Roger, von Rüti ZH].