Informazioni su Adrian Zurfluh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Zurfluh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005817196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aktiengesellschaft Zun Drei Stuben, in Zürich, CHE-103.285.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Georgi, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Kleinandelfingen, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambaro, Gianfranco Rudolf, von Küssnacht (SZ), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Eric, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Adrian, von Attinghausen, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005516199, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lungenliga Zentralschweiz, in Emmen, CHE-107.969.782, Verein (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229991).
Statutenänderung:
07.07.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des im Handelsregister nicht eingetragenen Vereins Lungenliga Uri, in Altdorf, gemäss Fusionsvertrag vom 29.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'537'746.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 183'412.00 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge;
Entgelte für Dienstleistungen und weitere Erträge z.B. aus Projekten, Fundraising, Legate, Sponsoring, Beiträgen der öffentlichen Hand etc. [bisher: Mitgliederbeiträge;
Entgelte für Dienstleistungen und weitere Erträge z.B. aus Projekten, Fundraising, Sponsoring, Beiträgen der öffentlichen Hand etc.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Stephan, von Rothenthurm, in Zofingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer-Alessandri, Petra, von Schüpfheim und Escholzmatt-Marbach, in Schüpfheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher, Margrit, genannt Maggie, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurfluh, Adrian, von Attinghausen, in Altdorf (UR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5426458, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Pflegewohngruppe Höfli, in Altdorf UR, CH-120.7.001.907-3, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 14, Publ. 4617644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Barbara, von Schattdorf, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Zurfluh, Adrian, von Attinghausen, in Altdorf UR, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener Santschi, Christine, von Sigriswil, in Erstfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Dal Farra-Lussmann, Cordelia, von Silenen und Altdorf UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.