Informazioni su Andreas Zubler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Zubler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005381286, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zubler & Partner AG, in Wettingen, CHE-106.637.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Platter, Edmund, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biland, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6804124, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Patronale Stiftung der Zubler & Partner AG, in Wettingen, CH-400.7.017.610-4, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6547172).
Name neu:
Patronale Stiftung der Zubler & Partner AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.05.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Oftringen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Egloff, Ernst, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Zubler, Michael, von Hunzenschwil, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5275768, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ISC Internet Solution Center AG, in Wettingen, CH-400.3.021.233-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 2, Publ. 4800018).
Firma neu:
ISC Internet Solution Center AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.09.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Oftringen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher:in Küngoldingen ., Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].