Informazioni su Jean-Pierre Zöbeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Zöbeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006104444, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844667).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1006055526, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CompNet GmbH, in Dielsdorf, CHE-108.671.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005271970).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Libernstrasse 22, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Handel von und mit elektronischen Geräten aller Art. Die Gesellschaft führt auch Schulungen im Bereich der Anwendung von entwickelten und produzierten Waren durch. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, zweckverbundene Vertretungen übernehmen und sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, halten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberweningen];
Schenker, Paul, von Zürich und Däniken, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1005844667, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005810100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falzarano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.