Informazioni su Zarko Zivec
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zarko Zivec
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004583641, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
TB FINANCE & INVESTMENT GROUP AG, in Flims, CHE-101.925.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zivec, Zarko, slowenischer Staatsangehöriger, in Koper (SI), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skrinjar, Jan, slowenischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004465189, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Asta AG in Liquidation, bisher in Eggersriet, CHE-101.925.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3833353).
Statutenänderung:
20.09.2018.
Firma neu:
Technobell Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Technobell Group LTD).
Sitz neu:
Flims.
Domizil neu:
Via Nova 62, 7017 Flims Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, insbesondere im Petrochemie- und Kunststoffrecyclingsektor, das Halten von Beteiligungen, den Verkauf von Industrieprojekten und -Objekten, die Finanzierung von Industrieanlagen, den Erwerb und die Vergabe von Produktionsrechten und die Durchführung von Handelsgeschäften aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2018 wurde die am 12.10.2017 beschlossene Auflösung widerrufen. Eine Verteilung des Vermögens wurde noch nicht vorgenommen, demnach besteht die Gesellschaft gemäss den früheren Eintragungen fort. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.10.2017 aufgelöst.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AC Alpina Consult GmbH (CHE-115.259.547), in Flims, Liquidatorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivec, Zarko, slowenischer Staatsangehöriger, in Koper (SI), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Skrinjar, Jan, slowenischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CHE-112.027.035), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CH-350.2.001.375-3)].