Informazioni su Renato Zinniker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renato Zinniker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6699758, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse der DSM Nutritional Products AG, in Basel, CH-270.7.002.920-5, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, Publ. 6398422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinniker, Renato, von Strengelbach, in Bözen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pargätzi, Corina, von Lüen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Adrian, von Unterstammheim, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6699766, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung der DSM Nutritional Products AG für Mitarbeiterbeteiligung als Ergänzung der beruflichen Vorsorge, in Basel, CH-270.7.002.922-1, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, Publ. 6226590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinniker, Renato, von Strengelbach, in Bözen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pargätzi, Corina, von Lüen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiser, Beat, von Sarnen, in Oberwil BL, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Adrian, von Unterstammheim, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5960844, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse II der DSM Nutritional Products AG, in Basel, CH-270.7.002.921-0, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 8, Publ. 5166724).
Name neu:
Pensionskasse II der DSM Nutritional Products AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht Basel-Stadt vom 11.11.2010 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Vliet, Adrianus Johannes Cornelis Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zinniker, Renato, von Strengelbach, in Bözen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mooren, Gerardus Franciscus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pargätzi, Corina, von Lüen, in Therwil, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schindler, Stephan, von Basel, in Liestal, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].