Informazioni su Thomas Zingg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Zingg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Zingg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004969621, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BSB Mechanik AG, in Wynau, CHE-107.982.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864452).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BSB Holding AG, in Wynau (CHE-479.368.459), gemäss Fusionsvertrag vom 25.08.2020 und Bilanz per 31.03.2020. Aktiven von CHF 2'487'170.78 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'129.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Stefan, von Lützelflüh, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Thomas, von Busswil bei Melchnau, in Wynau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004576783, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Flükiger & Co. AG, in Oberburg, CHE-101.885.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Urs, von Lauperswil, in Ersigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zingg, Thomas, von Busswil bei Melchnau, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeberhardt, Sebastian, von Kernenried, in Wasen im Emmental (Sumiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1977969, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Flükiger & Co. AG, in Oberburg, CHE-101.885.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1488419).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Thomas, von Busswil bei Melchnau, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.