Informazioni su Stephan Zier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Zier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6208676, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft für Alterswohnungen Oetwil am See, in Oetwil am See, CH-020.5.900.496-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 26, Publ. 5671388).
Domizil neu:
Willikonerstrasse 26, 8618 Oetwil am See.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acklin, Walter, von Zürich und Herznach, in Oetwil am See, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Ernst, von Embrach und Ossingen, in Oetwil am See, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Franz, von Goldingen und Zürich, in Oetwil am See, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zier, Stephan, von Oetwil an der Limmat, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil am See, Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2820782, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ACTIONOVA GmbH, in Zürich, CH-320.4.043.303-1, Beratung von Unternehmen, Führungskräften und Spezialisten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2002, S. 18, Publ. 619784).
Firma neu:
ACTIONOVA GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8.04.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Gustav, von Diepoldsau, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Zier, Stephan, von Oetwil an der Limmat, in Winterthur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2512370, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zier Treuhand, bisher in Oetwil am See, CH-020.1.018.400-7, Treuhandarbeiten aller Art, Einzelfirma (SHAB Nr. 220 vom 11.11.1999, S. 7676).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Schlosshofstrasse 71, 8406 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zier, Stephan, von Oetwil an der Limmat, in Winterthur, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil am See];
Zier-Leemann, Denise, von Oetwil an der Limmat und Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil am See].