Informazioni su René Ziegler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Ziegler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Ziegler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005190076, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WIR Messe Zürich AG, in Dietikon, CHE-115.101.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182383).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Firma neu:
WIR-Expo AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Regina-Kägi-Strasse 11, 8050 Zürich.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 04.09.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 31.08.2009 ein verwertbares WIR-Guthaben, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, René, von Elgg, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004491431, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WIR Messe Zürich AG, in Dietikon, CHE-115.101.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Johann Georg, von Kirchberg SG, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Marcel, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, René, von Elgg, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2043894, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brelon Verputz AG, in Bäretswil, Ausführung von Verputzen und ähnlichen Produkten sowie Aussen- und Innenisolationen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.1994, S. 6157).
Domizil neu:
Wetzikerstrasse 35, 8344 Bäretswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Kurt, von Elgg, in Bäretswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Casanova-Treuhand AG, in Bäretswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, René, von Elgg, in Bäretswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, Rolf, von Elgg, in Bäretswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH];
A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.