Informazioni su Dr. Martin Ziegler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Martin Ziegler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005411427, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ZETJET AG, in Dulliken, CHE-496.827.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004725540, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ZETJET AG, bisher in Altdorf (UR), CHE-496.827.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049643).
Statutenänderung:
18.09.2019.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
bei Victor Schmid, Mattenstrasse 25, 4657 Dulliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinen].
Numero di pubblicazione: 4049643, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
ZETJET AG, in Altdorf (UR), CHE-496.827.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2017, Publ. 3673835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert, Roman, von Eschenbach (SG), in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].