Informazioni su Christian Karl Ziegler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Karl Ziegler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005372441, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Muntagnard AG, in Domat/Ems, CHE-485.353.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916586).
Statutenänderung:
20.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 105'681.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'681.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
105'681 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünenfelder, Dario, von Vilters-Wangs, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pirovino, Dario, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005332488, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Red Heights AG, in Thalwil, CHE-150.882.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klötzner, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirth, Doris, von Urnäsch, in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005300737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hudson Goodman AG (Hudson Goodman SA) (Hudson Goodman Ltd), in Zürich, CHE-252.353.731, Dufourstrasse 49, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Institutionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ziegler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.