Informazioni su Peter Zgraggen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Zgraggen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Zgraggen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005129284, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VIEHZUCHTGENOSSENSCHAFT METTMENSTETTEN & UMGEBUNG, in Mettmenstetten, CHE-102.382.813, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stübi, Beat, von Römerswil, in Mettmenstetten, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vollenweider, Albert, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Nicole, von Maschwanden, in Maschwanden, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffacher, Ulrich, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blickenstorfer, Silvia, von Obfelden, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haab, Dominic, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Peter, von Erstfeld, in Aeugst am Albis, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6120132, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Vereinigte Milchproduzenten von Hochdorf und Umgebung Genossenschaft, in Hochdorf, CH-100.5.013.541-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 12, Publ. 5477944).
Statutenänderung:
21.03.2011.
Firma neu:
VEREINIGTE MILCHPRODUZENTEN VON HOCHDORF UND UMGEBUNG GENOSSENSCHAFT in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Paul Achermann, Ligschwil, 6280 Urswil.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: [gestrichen: Die Genossenschafter haben einen von der Generalversammlung bestimmten Jahresbeitrag zu bezahlen.].Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 21.01.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Urs Bachmann, Feldheim, 6276 Hohenrain.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Karl, von Römerswil, in Römerswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sticher, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bachmann, Urs, von Hohenrain, in Hohenrain, Liquidator und Aktuar, mit Einzelunterschrift;
Zgraggen, Peter, von Erstfeld, in Hohenrain, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.