Informazioni su Richard Zenger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Zenger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005511035, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 122 du 28.06.2021, Publ. 1005229905).
Modification des statuts:
21.06.2022.
Séparation:
selon contrat de scission du 21.06.2022, la société a transféré une partie de ses actifs et de ses passifs à la société "Immoliva AG", à Wangen-Brüttisellen (CHE-158.597.260) et à la société "Three Peaks SA", à La Grande Béroche (CHE-277.742.385). Le capital-actions est réduit de CHF 150'000.00 par suite de scission.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouvelles actions:
200 actions nominatives de CHF 500.00 [précédemment: 500 actions nominatives de CHF 500.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ulrich-Hamann, Michèle Céline, de Beinwil (SO), à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Singapour (SG), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004642651, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 153 du 10.08.2016, Publ. 2997031).
Nouvelle adresse:
Champ-Rossé 3, 2735 Champoz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zenger, Patrick Eugène, de Habkern, à Bévilard, président, avec signature collective à deux;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, vice-président, avec signature collective à deux;
Ulrich, Georges-Simon, de Lostorf, à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), administrateur, avec signature collective à deux;
Zenger, Alexandre, de Habkern, à Court, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hamann Velten, Brigitte, de Landquart, à Uznach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zenger, Franziska, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), vice-présidente du conseil d'administration, secrétaire, avec signature collective à deux;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Vira (Gambarogno), secrétaire, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 4829428, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zenger et Cie S.A., à Pontenet, CH-073.3.004.007-3, société anonyme (No. FOSC 84 du 02.05.2005, p. 4, Publ. 2818224).
Nouvelle raison sociale:
Zenger et Cie S.A. en liquidation.
Adresse de liquidation:
Sous-Moron 5, 2735 Bévilard. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.12.2008.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDUPLUS S.A., à Delémont, organe de révision;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zenger, Patrick, de Habkern, à Bévilard, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].