Informazioni su Michel Zanetta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Zanetta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005896369, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société coopérative d'habitations des syndicats chrétiens de Moutier, à Moutier, CHE-100.568.494, société coopérative (No. FOSC 229 du 24.11.2020, Publ. 1005029998).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zanetta, Michel, de Breggia, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Lungu, Marian, ressortissant roumain, à Moutier, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005029998, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société coopérative d'habitations des syndicats chrétiens de Moutier, à Moutier, CHE-100.568.494, société coopérative (No. FOSC 21 du 31.01.2011, p.5, Publ. 6008874).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Christe, Jean-François, de Bassecourt, à Moutier, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier;
Crelier, Michel, de Bure, à Moutier, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Zanetta, Noël, de Breggia, à Moutier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumgartner, Gérard, de Langnau im Emmental, à Moutier, président de l'administration, avec signature collective à deux avec la sécrétaire ou le caissier;
Brom Benamara, Agathe, de Clos du Doubs, à Moutier, vice-présidente de l'administration, avec signature collective à deux avec la secrétaire ou le caissier;
Gigandet, Elisabeth, de Les Genevez (JU), à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou la vice-présidente de l'administration [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Girardin, Laurent, de Le Bémont (JU), à Moutier, membre de l'administration, caissier, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou la vice-présidente de l'administration;
Zanetta, Michel, de Breggia, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: à Moutier, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier].
Numero di pubblicazione: 6008874, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société coopérative d'habitations du Cartel des syndicats chrétiens de Moutier, à Moutier, CH-073.5.002.383-5, société coopérative (No. FOSC 122 du 29.06.2009, p. 6, Publ. 5096696).
Modification des statuts:
09.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative d'habitations des syndicats chrétiens de Moutier.
Nouveau but:
La société, politiquement et confessionnellement neutre, a pour but l'amélioration des conditions de logement à Moutier et environs, notamment celles des membres des syndicats. À cet effet, elle construira des habitations saines et rationnelles, en louera les appartements au plus bas prix possible. Elle s'interdit de réaliser un gain et n'aliénera pas les immeubles qu'elle aura acquis. Dans lesdits immeubles, le débit et le commerce des boissons alcooliques sont prohibés, tout comme une activité artisanale ou contraire aux bonnes moeurs.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La clause statutaire relative à la responsabilité personnelle des associés est abrogée.] [biffé: Responsabilité/Versements supplémentaires : la fortune sociale répond en premier lieu des engagements de la société. Il est imposé aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.].Nouvelles obligations: Obligation de fournir des prestations: selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit. Selon déclaration du 09.12.2009, il est renoncé à un contrôle restreint. [L'observation relative au mode de signature n'étant plus soumise à publication est radiée.] [biffé: Signature collective à trois du président ou du vice-président, et du caissier avec le secrétaire.].Inscription ou modification de personne(s): Christe, Jean-François, de Bassecourt, à Moutier, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier [précédemment: président avec signature collective à trois];
Zanetta, Michel, de Breggia, à Moutier, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier [précédemment:de Caneggio, vice-président avec signature collective à trois];
Gigandet, Elisabeth, de Les Genevez JU, à Moutier, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: secrétaire avec signature collective à trois];
Crelier, Michel, de Bure, à Moutier, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: caissier avec signature collective à trois];
Zanetta, Noël, de Breggia, à Moutier, membre, sans droit de signature [précédemment:de Caneggio].