Informazioni su Stéphane Wyss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Wyss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004485378, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Campus für Christus Schweiz, in Zürich, CHE-106.038.504, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4347291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langhans, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Saalfelden (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Stéphane, von Romanel-sur-Lausanne, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3756397, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'561 vom 24.02.2017 Campus für Christus Schweiz, in Zürich, CHE-106.038.504, Verein (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675343).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapold, Manuel, von Zürich, in Buchillon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Romanel-sur-Lausanne, in Lausanne];
Wyss, Stéphane, von Romanel-sur-Lausanne, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Zürich, in Buchillon].