Informazioni su Karl Wyss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Wyss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1155115, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Karl & Beat Wyss Elektro AG, in Bubikon, CH-020.3.005.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, Publ. 6145506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Karl, von Büron, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Ursula, von Bubikon, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6145506, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Karl & Beat Wyss Elektro AG, in Bubikon, CH-020.3.005.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 26, Publ. 5184958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Beat, von Bubikon, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wyss, Karl, von Büron, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5184958, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Karl & Beat Wyss Elektro AG, in Bubikon, CH-020.3.005.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2005, S. 25, Publ. 2678356).
Statutenänderung:
11.06.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brigitte Bächtold Buchhaltungen Treuhand, in Dürnten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Karl, von Büron, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rüti ZH];
Wyss, Beat, von Bubikon, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Büron].