Informazioni su Rolf M. Würsten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf M. Würsten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5571332, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Puressence Würsten AG, in Zürich, CH-020.3.920.974-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2008, S. 25, Publ. 4455064).
Statutenänderung:
08.02.2010.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Puressence Würsten SA) (Puressence Würsten Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Produktion von natürlichen Riechstoffen und aetherischen Oelen. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes auch Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Beteiligungen in mobilen und immobilen Werten sowie an Unternehmen im In- und Ausland kann sie kaufen, verkaufen und verwalten. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma Rolf M. Würsten, Puressence, Zürich, in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1986 zum Preise von CHF 90'959.81, von dem CHF 90'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Sofern alle Aktionäre bekannt sind, erfolgen Mitteilungen rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse, sonst durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung vom 07.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rev.X AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Rolf, von Saanen, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Würsten, Michael, von Saanen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Würsten, Florian Oliver, von Saanen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.