Informazioni su Peter Wüest
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Wüest
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Wüest
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4868482, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agro-Office AG, in Winterthur, CH-020.3.002.442-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2001, S. 8665).
Statutenänderung:
20.01.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husy, Rudolf, von Zürich und Wangen bei Olten, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruch Treuhand AG, in Wängi, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Urs, von Fischingen, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüest, Peter, von Fischingen, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wittenwil, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agro-Office AG, in Winterthur, Betrieb eines Beratungsbüros sowie Herstellung und Verkauf von EDV-Soft- und Hardware, hauptsächlich für die landwirtschaftliche Anwendung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.1993, S. 6641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duttweiler, Rudolf, von Otelfingen, in Wittenwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Peter, von Fischingen, in Wittenwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].