Informazioni su Marcel Wolfisberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Wolfisberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1943083, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Centauri-Media AG, in Ebikon, CHE-109.210.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7092952).
Statutenänderung:
19.12.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaibac AG (CH-100.3.007.052-9), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfisberg, Marcel, von Luzern, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: 7092952, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Centauri-Media AG, in Ebikon, CH-100.3.025.457-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2005, S. 7, Publ. 3016400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caplazi, Andreas, von Sumvitg, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfisberg, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Kaibac AG (CH-100.3.007.052-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Kaibac AG].
Numero di pubblicazione: 3016400, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Centauri-Media AG, in Ebikon, CH-100.3.025.457-0, Konzeption, Realisation, Produktion und Vertrieb von multimedialen Produkten und Datenträgern, welche sämtliche Sparten aus den Bereichen Bild, Video, Film, Ton, Internet und Grafik abdecken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2001, S. 10216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg, Daniel, von Luzern, in Buchrain, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfisberg, Marcel, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].