Informazioni su Franz Wolf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Franz Wolf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz Wolf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1344123, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bad Grenchen Gastro AG, in Grenchen, CHE-309.782.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1299615).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Franz, von Winterthur und Neuenkirch, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lienheim-Hohentengen (DE)].
Numero di pubblicazione: 1299615, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bad Grenchen Gastro AG, in Grenchen, CHE-309.782.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, Publ. 6197488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Lilian, von Oberbipp, in Rüti bei Büren, Delegierte des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Franz, von Winterthur und Neuenkirch, in Lienheim-Hohentengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5968150, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bad Grenchen Gastro AG, in Grenchen, CH-241.3.009.681-1, Bahnhofstrasse 39, 2540 Grenchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2010.
Zweck:
Planung, Betrieb, Verwaltung, Übernahme und Verkauf von Gastronomie-Betrieben aller Art, auch mit zugehörigen Liegenschaften, auf eigene oder fremde Rechnung, Mieten und Vermietung von Gastronomie-Betrieben, Übernahme von Franchise-Verträgen für Catering, Event- und Kurier-Dienste sowie Take Away sowie Handel mit Food und Non-Foodprodukten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss zwei Verträgen mit Inventarlisten vom 06.12.2010 ein mit dem Zweck verbundenes Betriebsinventar, wofür 1'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, Einrichtungen zum Preis von höchstens CHF 100'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Mit Erklärung vom 22.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wolf, Franz, von Winterthur und Neuenkirch, in Lienheim-Hohentengen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Garcia, Lilian, von Oberbipp, in Rüti bei Büren, Delegierte des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imperiale, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Courtételle, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.