Informazioni su Alain Wolf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alain Wolf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6190262, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
digris ag, in Zürich, CH-270.3.013.960-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S. 0, Publ. 6177182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Alain, von Wettswil am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Sonja, von Rüeggisberg, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Thomas, von Rüeggisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6177182, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
digris ag, bisher in Basel, CH-270.3.013.960-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 7, Publ. 5898196).
Statutenänderung:
06.05.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Flüelastrasse 47, 8047 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Medien, namentlich im Bereich des Radios, auf einer gemeinnützigen Basis. Die Gesellschaft fördert damit die kulturelle Vielfalt und eine offene Gesellschaft. Die von ihr verbreiteten Programme fördern die Bildung, die kulturelle Entfaltung und die freie Meinungsbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, soweit die Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Alain, von Wettswil am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Gilgen, Sonja, von Rüeggisberg, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Gilgen, Thomas, von Rüeggisberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stallikon].
Numero di pubblicazione: 5602076, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
digris ag, in Basel, CH-270.3.013.960-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 7, Publ. 5031076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Alain, von Wettswil am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Peter, von Diessbach bei Büren, in Stettfurt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.