Informazioni su Thomas Wöhrle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Wöhrle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005454177, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ADRIAN MUELLER IMMO-TREUHAND, in Basel, CHE-114.661.473, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wöhrle, Thomas, von Winterthur, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blank, Tanja, von Surses, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit Michèle Gschwind;
Melnikov, Alexander, von Bern, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit Michèle Gschwind;
van der Sloot, Mahatma Noam, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit Michèle Gschwind.
Numero di pubblicazione: 1906751, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Anni Baholzer-Stiftung, in Arlesheim, CHE-113.810.813, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123782).
Name neu:
Anni Baholzer-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Provoost-Meier, Dorothea, genannt Dorette, von Mettmenstetten und Gempen, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulli, Paul, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wöhrle, Thomas, von Winterthur, in Arlesheim, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Testor Treuhand AG (CH-280.3.900.253-4)].
Numero di pubblicazione: 5283160, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
trimag Treuhand-Immobilien AG, in Basel, CH-270.3.005.335-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2009, S. 7, Publ. 4819504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wöhrle, Thomas, von Winterthur, in Arlesheim, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Hans-Peter, von Thalwil und Dürnten, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.