Informazioni su Urs Wittwer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Wittwer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2501593, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wittwer Blumen - Fleurs SA, in Saanen, CHE-113.343.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, Publ. 5061872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Urs, von Trub, in Grund bei Gstaad (Saanen), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Andreas, von Schwellbrunn, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5662934, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wittwer Blumen Gartenbau AG, Filiale Spiez, in Spiez, CH-092.9.008.306-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2004, S. 4, Publ. 2132668).
mit Hauptsitz in:
Thun.
Firma neu:
Wittwer Blumen Gartenbau AG, Zweigniederlassung Spiez.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-092. 3.008.305-0.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: 30.06.1993].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Jürg Wittwer von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Urs, von Trub, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Paul, von Trub, in Gwatt (Gde. Thun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Jürg, von Trub, in Gwatt (Gde. Thun), Vizepräsident und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4740722, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fleurop-Interflora (Schweiz), in Oberengstringen, CH-020.3.909.076-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 16, Publ. 2998180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Ernst, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Urs, von Trub, in Saanen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gössi, Walter, von Küssnacht am Rigi, in Küssnacht am Rigi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keusch, Robert, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Monika, von Thundorf, in Wohlenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittmann, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild-Donat, Ursula, von Wohlen AG und Holderbank AG, in Wohlen AG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sigrist, Tobias, von Hombrechtikon und Riedern, in Uzwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].