Informazioni su Daniel Winkler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Winkler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Winkler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989713, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bürki Saunabau AG, in Adliswil, CHE-105.748.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057155).
Firma neu:
Bürki Saunabau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Daniel, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2564197, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Winkler, Schreinerei-Innenausbau AG, in Adliswil, CHE-101.083.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1712223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Daniel, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Winkler, Ursula, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Peter, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle [bisher: MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG].
Numero di pubblicazione: 6334976, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bürki Saunabau AG, in Adliswil, CH-020.3.904.509-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6312704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Daniel, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis];
Winkler, Ursula, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis].