Informazioni su Beatrice Rita Windlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Rita Windlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1633563, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gestaltungsschule Farbmühle Luzern, in Luzern, CHE-106.639.537, Verein (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1268129).
Name neu:
Gestaltungsschule Farbmühle Luzern in Liquidation. Der Verein hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 01.07.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andenmatten, Natascha, von Saas Almagell, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gort, Roger, von Vorderthal, in Luzern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windlin, Beatrice Rita, von Kerns, in Luzern, Präsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7133964, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gestaltungsschule Farbmühle Luzern, in Luzern, CH-100.6.014.610-7, Verein (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Deschwanden, Nikolaus genannt Niklaus, von Kerns, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guslandi, Gualtiero, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin, Beatrice Rita, von Kerns, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andenmatten, Natascha, von Saas Almagell, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Susanne, von Kradolf-Schönenberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6555170, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gestaltungsschule Farbmühle Luzern, in Luzern, CH-100.6.014.610-7, Verein (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S. 12, Publ. 5592262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Béa, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin, Beatrice Rita, von Kerns, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.