Informazioni su Michael Heinrich Wiesner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Heinrich Wiesner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005852819, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
economiesuisse, in Zürich, CHE-105.833.663, Verein (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724614).
Weitere Adressen:
Via Giacomo Luvini 4, Casella postale 1348, 6900 Lugano. [gestrichen: Via S. Balestra 9, Casella postale 1348, 6901 Lugano]. [gestrichen: Spitalgasse 4, 3011 Bern]. Theaterplatz 7, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Kurt, von Rohrbach, in Langenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Michael, von Bubendorf, in Elsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Norina, von Luzern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keberle, Alexander, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lipp, Silvan, von Ruswil und Romoos, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005815913, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Landesausstellung Svizra27, in Aarau, CHE-457.246.434, Verein (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesner, Michael, von Bubendorf, in Elsau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgherr, Thomas, von Schmiedrued, in Wiliberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ-Rudin, Katja, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crevoisier Crelier, Mathilde, von Montfaucon, in Porrentruy, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Irène, von Einsiedeln, in Aarau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schinznach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lipp, Silvan, von Romoos, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thommen, Regula, von Ostermundigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1004945821, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Landesausstellung Svizra27, in Aarau, CHE-457.246.434, c/o Aargauischer Gewerbeverband, Entfelderstrasse 19, 5000 Aarau, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2017. 27.03.2019.
Zweck:
Projektierung, Planung und Durchführung einer Landesausstellung.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Zuwendungen Dritter, weitere Finanzierungen.
Eingetragene Personen:
Schmid, Kurt, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barell, Gabriel, von Gaiserwald, in Binningen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Thierry, von Mühlau, in Baden, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Daniel, von Mümliswil-Ramiswil, in Olten, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider-Schneiter, Elisabeth, von Basel, in Biel-Benken, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche, Andreas, von Oekingen, in Oekingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehler, Peter, von Walenstadt, in Safenwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser, Daniel, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Daniel, von Windisch, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köhn, Michael, von Basel, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linhart, Frank, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneeberger, Daniela, von Thürnen, in Thürnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiesner, Michael, von Bubendorf, in Elsau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Canonica, Marco, von Capriasca, in Klingnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuberger, Beat, von Glarus, in Bad Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwyler, Jost, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Jonas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.