Informazioni su Andreas Wiedmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Wiedmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005863227, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Rübenring Seeland, in Aarberg, CHE-104.338.208, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729009).
Statutenänderung:
21.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Andreas, von Signau, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Adrian, von Galmiz, in Büchslen (Murten), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christian Rudolf, von Alchenstorf, in Kirchberg BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Furer, Beat, von Dotzigen, in Safnern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jauner, Lukas, von Neuenegg, in Kerzers, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3620355, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rübenring Genossenschaft für einen wirtschaftlichen Rübenverlad, in Aarberg, CHE-104.338.208, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980677).
Statutenänderung:
12.04.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Ernst, von Kallnach, in Kallnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaillet, Yves, von Haut-Vully, in Mur (Vully) FR (Haut-Vully), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Martin, von Madiswil, in Ipsach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Andreas, von Signau, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gyger, Matthias, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Stefan, von Siselen, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Anita, von Winterthur, in Aeschi SO, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 6900140, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rübenring Genossenschaft für einen wirtschaftlichen Rübenverlad, in Aarberg, CH-073.5.006.034-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2008, S. 4, Publ. 4599272). Gemäss Erklärung vom 08.07.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Daniel, von Müntschemier, in Müntschemier, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salvisberg, Joachim, von Mühleberg, in Kirchlindach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Beat, von Meinisberg, in Meinisberg, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet, Frank, von Selzach, in Selzach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Gaillet, Yves, von Haut-Vully, in Mur (Vully) (Haut-Vully), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Andreas, von Signau, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Martin, von Madiswil, in Ipsach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Leimiswil].