Informazioni su Marion Widmer-Weyeneth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marion Widmer-Weyeneth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005707656, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Denner Partner W. & S. Lebensmittel GmbH, in Unterkulm, CHE-445.497.053, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628672).
Firma neu:
Denner Partner W. & S. Lebensmittel GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Veledes Treuhand Däniken AG, Sälistrasse 11, 4658 Däniken SO Liquidationsadresse.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried, Verena, von Lenk, in Reinach (AG), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer-Weyeneth, Marion, von Tägerwilen, in Reinach (AG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Widmer, Patrick Paul, von Tägerwilen, in Frauenfeld, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Veledes Treuhand Däniken AG (CHE-105.591.862), in Däniken, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1004628672, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Denner Partner W. & S. Lebensmittel GmbH, in Unterkulm, CHE-445.497.053, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2176947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried, Hermann, von Lenk, in Oberkulm, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer-Weyeneth, Marion, von Tägerwilen, in Reinach (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Frauenfeld, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Siegfried, Verena, von Lenk, in Reinach (AG), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Siegfried-Hess, Verena, in Oberkulm, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1616933, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W. & S. Lebensmittel GmbH, in Unterkulm, CHE-445.497.053, Hauptstrasse 42, 5726 Unterkulm, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2014.
Zweck:
Handel mit Lebensmitteln;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschleissen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.07.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Siegfried-Hess, Verena, von Lenk, in Oberkulm, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Widmer-Weyeneth, Marion, von Tägerwilen, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegfried, Hermann, von Lenk, in Oberkulm, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Widmer, Patrick Paul, von Tägerwilen, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.