Informazioni su Felix Herbert Widmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Herbert Widmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005596523, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
WEINIG HOLZ-HER Schweiz AG, in Inwil, CHE-101.411.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2022, Publ. 1005404509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Felix, von Luzern und Ruswil, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4422172, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse der Gübelin-Gesellschaften, in Luzern, CH-100.7.006.378-2, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 9, Publ. 3243040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gübelin, Susanne, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Alfred genannt Fred, von Krattigen, in Lancy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegglin, Tanja, von Inwil und Menzingen, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Norese, Lorena, von Kriens, in Vaglio, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambord, Robert, von Grengiols, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Doris, von Oberlangenegg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübelin Mittelmann, Sara, von Luzern, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübelin, Raphael, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Erich, von Obermumpf und Horw, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Felix, von Luzern und Ruswil, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Procliente Revisions AG, in Hünenberg (CH-170.3.001.847-6), Revisionsstelle [bisher: Procliente Revisions AG, in Hünenberg].
Numero di pubblicazione: 3270532, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PAYMAKER AG, Sitz [bisher: Hünenberg ], CH-170.3.024.639-2, Handel mit sowie Entwicklung und Vertrieb von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2001, S. 8663).
Statutenänderung:
23.02.2006.
Firma Neu:
Alropa Factoring AG.
Sitz Neu:
Risch.
Domizil Neu:
St. Wendelin 3, 6343 Rotkreuz.
Zweck Neu:
Factoring, Finanzierungen, Inkasso sowie Treuhandgeschäfte;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen Neu:
Schmidiger, Josef, Heimat Schüpfheim, in Schwyz, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Gnos, Paul, Heimat Altdorf UR, in Rotkreuz, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Widmer, Felix, Heimat Luzern, Ruswil, in Rotkreuz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Dressler, Bernd, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Hünenberg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].