Informazioni su Ernst Widmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ernst Widmer
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Widmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006064585, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Still Baby GmbH, bisher in Steinhausen, CHE-173.175.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965948).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Firma neu:
Deniz-M GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o AKUNI GmbH, Zentralstrasse 35, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Schalungen, Isolierungen und Armierungen, Tiefbau sowie Hochbau, Neubau, Umbau und Renovationsarbeiten: Ausserdem kann die Gesellschaft Transport- und Reinigungsarbeiten aller Art ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen beteiligen, diese ganz erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien erwerben, vermieten, unterhalten, vermitteln und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen welche direkt oder indirekt zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes beitragen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchhofer, Roland, von Auenstein, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grittner, Heinz Friedrich, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hürlimann, Franz, von Walchwil, in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schaad, Manuela, von Basel, Oltingen und Binningen, in Cham, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Widmer, Ernst, von Zürich und Gränichen, in Hinwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazrek, Antonela, kroatische Staatsangehörige, in Strengelbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004965948, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Still Baby GmbH, in Steinhausen, CHE-173.175.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557506).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Ernst, von Zürich und Gränichen, in Hinwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seiler Rapp Collins AG, in Z o l l i k o n, Betrieb einer Full-Service-Agentur für integrierte Marketing-Kommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.1999, S. 8376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trafin Verwaltungs AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle;
Widmer, Ernst, von Zürich, in Hinwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ATAG Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.