Informazioni su Alfons Viktor Widmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfons Viktor Widmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3218025, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, in Zürich, CHE-106.013.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3033937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Alfons, von Sarmenstorf, in Oberwil-Lieli, Sekretär des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willems, Steve, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Steiner, Bruno, von Hemberg, in Rüschlikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Massalimov, Adil, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Riester, Oliver, von Wädenswil, in Kloten, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piaget, Olivier Alain, von Lausanne, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Broillet, Frédéric, von Fribourg, in Corseaux, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Bonnefis, Sophie, französische Staatsangehörige, in Veyrier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazloum, Marc-Antoine, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mafli, Denise, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 2745099, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohlfahrtsfonds der Dexia Privatbank (Schweiz), in Zürich, CHE-109.743.929, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798596).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Dexia Privatbank (Schweiz) in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.12.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Alfons, von Sarmenstorf, in Oberwil-Lieli, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tresch, Rolf, von Silenen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numero di pubblicazione: 5999186, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Immobiliengesellschaft Gartenstrasse AG, in Zug, CH-170.3.005.096-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 25, Publ. 5531264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Marcel, von Reigoldswil, in Bottmingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Alfons, von Sarmenstorf, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Rolf, von Silenen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Heeren, Alexandre, von Frauenfeld, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baranzelli, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rumpf, Christoph, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vock, Markus, von Sarmenstorf, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.