Informazioni su Peter Weiermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Weiermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005930011, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lpp AG, in Zürich, CHE-395.993.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiermann, Peter, von Madiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin Müller, Margrit, von Wangen (SZ), in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005601085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lpp AG, bisher in Cham, CHE-395.993.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008259).
Statutenänderung:
31.10.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gessnerallee 28, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produktions- und Konsumgütern aller Art und kann Gastrobetriebe führen und betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per E-Mail oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Roland, von Berg am Irchel, in Dielsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Irfan, von Lungern, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiermann, Peter, von Madiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004999388, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WYI GmbH, in Zürich, CHE-349.575.697, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, S.0, Publ. 1389903).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weyermann, Peter, von Madiswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .