Informazioni su Lukas Wey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Wey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3352385, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Felicitas Promotions AG, in Cham, CHE-106.047.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1835601).
Domizil neu:
Riedstrasse 5, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wey, Lukas, von Sursee, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wey-Janser, Doris, von Sursee, in Schenkon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solomita, Renato, von Röthenbach im Emmental, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wey, Dominik Urban, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1835601, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Felicitas Promotions AG, in Cham, CHE-106.047.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631107).
Statutenänderung:
14.11.2014.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Marketing und Werbung sowie Anbieten, Vermitteln, Handeln, Herstellen und Verkaufen von Produkten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
132 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Lukas, von Sursee, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wey, Dominik Urban, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solomita, Renato, von Röthenbach im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1631107, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Felicitas Promotions AG, in Cham, CHE-106.047.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 22, Publ. 3676336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Uzwil, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Lukas, von Sursee, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].