Informazioni su Jakob Wettstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Wettstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004619717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Biotopverbund Grosses Moos, in Ins, CHE-113.078.845, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3861865).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Herr Albert Lüscher, Bergweg 12, 3234 Vinelz].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Albert, von Muhen, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Jakob, von Wald ZH, in Müntschemier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sydler, Pierre-Alain, von Hallau, in Kerzers, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Etter, Jakob, von Ried bei Kerzers, in Treiten, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bijleveld, Caspar, von Apples, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Bruno, von Affoltern im Emmental, in Gempenach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2100603, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Biotopverbund Grosses Moos, in Ins, CHE-113.078.845, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6649354).
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen].
Weitere Adresse:
Herr Albert Lüscher, Bergweg 12, 3234 Vinelz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lack, Andreas, von Luzern, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leu, Elisabeth, von Mattstetten, in Fräschels, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johner, Martin, von Kerzers, in Kerzers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Jakob, von Wald ZH, in Müntschemier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG (CHE-101.115.221), in Ins, Revisionsstelle [bisher: KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG].
Numero di pubblicazione: 6524116, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Seelandgemüse GmbH, in Ins, CH-073.4.010.251-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.1999, S. 7837). Gemäss Erklärung vom 03.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Hansjürg, von Wahlern, in Ried bei Kerzers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Jakob, von Wald ZH, in Müntschemier, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Daniel, von Le Locle, in Ried bei Kerzers, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutknecht, Patric Frédéric, von Ried bei Kerzers, in Murten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.