Informazioni su Roman Werren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roman Werren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4257357, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AXA Winterthur, Hauptagentur Roman Werren, in Illnau-Effretikon, CHE-113.874.658, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, Publ. 4168798).
Firma neu:
Axa, Hauptagentur Roman Werren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werren, Roman, von Zweisimmen, in Winterthur, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aadorf].
Numero di pubblicazione: 3698165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Smart Visions GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-460.582.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454097).
Gründungsstatuten:
11.02.2015.
Statutenänderung:
02.08.2017.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Flugplatzstrasse 5, 8404 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupper, Fabio, von Bichelsee-Balterswil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitzer, Patrick, von Kemmental, in Aadorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stäger, Paul, von Lauterbrunnen, in Aadorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Werren, Roman, von Zweisimmen, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2072383, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Immotermin GmbH, in St. Gallen, CHE-460.582.849, Ullmannstrasse 13, 9014 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.02.2015, 23.03.2015.
Zweck:
Angebot von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Online Terminvereinbarung für Immobiliengesellschaften, Betrieb, Unterhalt und Vermarktung von Internet-Plattformen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie verwandte Geschäftszweige angliedern..
Stammkapital:
CHF 40'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bitzer, Patrick, von Kemmental, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile);
Rupper, Fabio, von Bichelsee-Balterswil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile);
Werren, Roman, von Zweisimmen, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stäger, Paul, von Lauterbrunnen, in Aadorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.