Informazioni su Heidi Wernli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heidi Wernli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1813775, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wernli Sport AG, in Bözberg, CHE-105.985.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 949827).
Statutenänderung:
30.10.2014.
Sitz neu:
Frick.
Domizil neu:
Hauptstrasse 32, 5070 Frick.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Georg, von Thalheim AG, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wernli, Roman, von Thalheim AG, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wernli, Heidi, von Thalheim AG, in Bözberg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmeier, Daniel, von Münchwilen AG, in Münchwilen AG, Mitglied des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: 949827, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wernli Sport AG, in Oberbözberg, CHE-105.985.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 3, Publ. 5641818).
Sitz neu:
Bözberg.
Domizil neu:
Glesi 4, 5225 Bözberg, [behördliche Umadressierung]. Gemeindefusion vom 01.01.2013.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Georg, von Thalheim AG, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberbözberg];
Wernli, Roman, von Thalheim AG, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Thalheim, in Frick];
Wernli, Heidi, von Thalheim AG, in Bözberg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberbözberg].