Informazioni su Eric Pascal Wernli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Eric Pascal Wernli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004523946, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
a-class schweiz ag, in Lupfig, CHE-114.623.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Eric, von Thalheim AG, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6936538, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisshome Management AG, in Zürich, CH-020.3.036.650-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6363692). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Eric, von Thalheim AG, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6870036, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
a-class capital ag, bisher in Zug, CH-170.3.032.922-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6643810).
Gründungsstatuten:
27.11.2008.
Statutenänderung:
13.09.2012.
Firma neu:
a-class capital schweiz ag.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Villnachernstrasse 2, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Verwaltung eigenen und fremden Vermögens sowie Anlageberatung, Finanzdienstleistungen und Durchführung von Vermittlungs- und Kommissionsgeschäften aller Art;
kann Patente und Lizenzen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Bruno, von Thalheim AG, in Lupfig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Simon, von Schönholzerswilen, in Mandach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wernli, Eric, von Thalheim AG, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].