Informazioni su André Oswald Wernli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: André Oswald Wernli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2105313, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
imveld AG, in Bern, CHE-407.306.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264189).
Firma neu:
imveld AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(imveld SA en liquidation) (imveld Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.04.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hehl, Matthias Richard, von Wettingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Weissenfluh, Markus Werner, von Gadmen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hehl, Simon Benjamin, von Wettingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, André, von Riniken, in Olten, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Domfe, Kenneth, von Lyss, in Biel/Bienne, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1640109, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
qualifutura GmbH, bisher in Olten, CHE-114.081.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2008, S. 11, Publ. 4344712).
Gründungsstatuten:
11.02.2008.
Statutenänderung:
23.07.2014.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Gerberngasse 39, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, André, von Riniken, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hehl, Matthias, von Wettingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1637311, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Consiliam GmbH, in Olten, CHE-115.991.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Züsi, von Niederbipp, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wernli, André Oswald, von Riniken, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].