Informazioni su Sabine Werner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Sabine Werner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sabine Werner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004707640, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medi-Consult Sabine Werner, in Hinwil, CHE-103.919.897, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, S.0, Publ. 1085591).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Sabine, von Bottmingen, in Hinwil, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uitikon].
Numero di pubblicazione: 2729539, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
MOST ACTIVE GmbH, in Speicher, CHE-115.904.721, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 3, Publ. 6034328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudziak, Regina Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Riegel (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Sabine, von Bottmingen, in Wernetshausen (Hinwil), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uitikon Waldegg (Uitikon), Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2411797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DP.I Diabetic Products International GmbH, in Hinwil, CHE-112.455.891, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129917).
Firma neu:
DP.I Diabetic Products International GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Sabine, von Bottmingen, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Contexpert AG (CHE-103.116.800), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Contexpert AG].