Informazioni su Michael Wenzinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Wenzinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004707665, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ), in Zürich, CHE-220.952.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenzinger, Michael, von Schneisingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazidi, Heidi, von Sternenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi, Nina, von Stäfa, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peduzzi, Eugenio, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Beda, von Domat/Ems, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1599271, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ), in Zürich, CHE-220.952.376, Lyrenweg 1, 8047 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer dem kantonalen Volksschulgesetz unterstehenden Oberstufe. Zudem organisiert und führt die Gesellschaft Fördermassnahmen auf allen Ausbildungsstufen durch. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Heidi Mazidi, von Sternenberg, in Zürich, Michael Bachmann, von Zürich, in Zürich, von Beda Brunner, von Domat/Ems, in Allschwil und Michael Wenzinger, von Schneisingen, in Zürich, das unter der nicht im Handelsregister eingetragenen Bezeichnung SISZ SchülerInnenSchule in Zürich geführte Geschäft gemäss Vertrag vom 16.06.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 254'919.78 und Passiven von CHF 103'865.40, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 51'054.38 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wenzinger, Michael, von Schneisingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Beda, von Domat/Ems, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazidi, Heidi, von Sternenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arcus Treuhand AG (CHE-107.570.167), in Zürich, Revisionsstelle.