Informazioni su Stefan Wenger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Wenger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Wenger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3024696, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
R. von May Büromaschinen Verkauf + Service GmbH, in Bern, CH-035.4.010.129-8, Verkauf von Büromaschinen und Zubehör usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2002, S. 4, Publ. 622114).
Statutenänderung:
13.09.2005.
Firma neu:
BVSB GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
May, Rudolf, von Bern, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Stefan, von Röthenbach im Emmental, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 150'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 148'000.--].
Numero di pubblicazione: 2861660, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Easy rental Stefan Wenger, in Muri bei Bern, CH-035.1.035.115-2, Dennigkofenweg 63, 3073 Gümligen, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Handel mit und Vermietung von Elektrofahrzeugen.
Eingetragene Personen:
Wenger, Stefan, von Röthenbach im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Inhaber, mit Einzelunterschrift;
von May, Rudolf, von Bern, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
R. von May Büromaschinen Verkauf + Service GmbH, in Z o l l i k o f e n, Verkauf von Büromaschinen und Zubehör usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.1996, S. 1559).
Statutenänderung:
1.06.1999.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räfle, Christoph, von Basel, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 74'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Stefan, von Röthenbach im Emmental, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 148'000. [bisher: in Worb, mit einer Stammeinlage von CHF 74'000.-].