Informazioni su Andreas Wenger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Wenger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Wenger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6816328, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sahatec Haustechnik GmbH, in Thun, CH-092.4.000.905-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 5, Publ. 5167182).
Statutenänderung:
08.08.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Projektierungs- und Planungsarbeiten im Bereich der Sanitärtechnik, des Heizungswesens und des Gas- und Wasserversorgungs- sowie des Lüftungswesens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post (E-Mail).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Andreas, von Pohlern, in Pohlern, Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann-Balmer, Ursula, von Thierachern und Wilderswil, in Thierachern, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Prokuristin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3998352, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wyss International GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.014.455-4, Produktion von Früchten u. Gemüsen usw. im Ausland und den internationalen Handel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 22.09.2000, S. 6500).
Statutenänderung:
13.06.2007. Streichung der Angabe des Liberierungsgrades des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augsburger, Walter, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Wenger, Andreas, von Pohlern, in Thierachern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Erwin, von Buchholterberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Augsburger, Elisabeth, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Wyss-Purente, Sompong, von Buchholterberg und thailändische Staatsangehörige, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Purente, Sompong, thailändische Staatsangehörige].
Numero di pubblicazione: 3536692, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sahatec Haustechnik GmbH, in Thun, CH-092.4.000.905-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.1998, S. 8689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Andreas, von Pohlern, in Pohlern, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Thierachern].