Informazioni su Roger Wehrli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Wehrli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005247913, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roger Wehrli GmbH, in Suhr, CHE-110.565.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, S.2, Publ. 4754238).
Firma neu:
Roger Wehrli GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Roger, von Küttigen, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2167414, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roger Wehrli GmbH, in Suhr, Alter Salzhofweg 3, 5034 Suhr, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2004.
Zweck:
Erbringen von Bau- und Baunebenleistungen, hauptsächlich im Bereich der Wand-, Boden- und Plattenbeläge;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Werkzeuge und Computer gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.02.2004, zum Preis von CHF 7'140.--, wovon CHF 7'140.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Wehrli, Roger, von Küttigen, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Gebert, Alex, von Gommiswald, in Suhr, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numero di pubblicazione: 1129160, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Magic Light GmbH Aarau, bisher in Aarau, Handel mit Beleuchtungsanlagen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.1998, S. 6773).
Statutenänderung:
27.05.2003.
Firma neu:
Magic Light GmbH Schöftland.
Sitz neu:
Schöftland.
Domizil neu:
Holzikerstrasse 16, 5040 Schöftland.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schraner, Cédric, von Sulz AG, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Marcel, von Küttigen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: in Küttigen, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Wehrli, Roger, von Küttigen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: in Küttigen, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].