Informazioni su Peter Wehrli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Wehrli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Wehrli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1224301, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pensionskasse von Krankenversicherungs-Organisationen, in Solothurn, CHE-109.776.567, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6733342).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Margrit, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Michael, von Lützelflüh, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Urs, von Ebnat-Kappel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Gebhard, von Wuppenau, in Bronschhofen (Münchwilen TG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sager, Martin, von Gränichen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Peter, von Küttigen, in Kestenholz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6856300, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'264 vom 31.08.2012. Imel AG, in Zürich, CH-020.3.912.798-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836748).
Domizil neu:
c/o Buis Bürgi AG , Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Peter, von Küttigen, in Kestenholz, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6731270, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung für die gemeinsame Einrichtung gemäss Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, in Solothurn, CH-260.7.000.194-3, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, S. 0, Publ. 6491704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Queloz, David, von Saint-Brais, in Conthey, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jori, Dr. Alessandro, von Airolo, in Fully, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribaut, Pierre, von Lausanne, in Oensingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Peter, von Küttigen, in Kestenholz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Urs, von Wallbach, in Lüsslingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.