Informazioni su Helmut Weger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Helmut Weger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004742371, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Printforce GmbH, in Stans, CHE-113.079.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S.22, Publ. 5111080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Martin, von Reinach BL, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weger, Helmut, von Amden, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 6778632, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Gimmix AG, in Stans, CH-150.3.000.346-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726260).
Firma neu:
Gimmix AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Printforce GmbH, Engelbergstrasse 22, 6370 Stans. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weger-Böni, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Peter, von Affoltern am Albis, in Alpnach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weger, Helmut, von Amden, in Stansstad, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numero di pubblicazione: 5111080, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Printforce GmbH, in Stans, CH-150.4.000.963-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 10, Publ. 3532772).
Domizil neu:
Engelbergstrasse 22, 6370 Stans. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weger, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].