Informazioni su Melanie Weder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Melanie Weder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005526147, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FensterProjekt.ch GmbH, in Thal, CHE-157.765.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Melanie, von Diepoldsau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Bruno, von Eggersriet, in Grub SG (Eggersriet), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sigrist, Thomas, von Rafz, in Heiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Huber, Kevin, von Lugano, in Thal, Gesellschafter, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005026883, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
heros hygiene gmbh, in Diepoldsau, CHE-115.360.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S.12, Publ. 5454190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Alfred, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Patrick, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kuster, Tobias Peter, von Diepoldsau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weder, Melanie, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004939685, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FensterProjekt.ch GmbH, in Eggersriet, CHE-157.765.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801407).
Statutenänderung:
09.07.2020.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Bruno, von Eggersriet, in Grub SG (Eggersriet), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sigrist, Thomas, von Rafz, in Heiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weder, Melanie, von Diepoldsau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.