Informazioni su Walter Weber
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3945744, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Praktiker International AG, in Chur, CH-350.3.008.969-1, Die Gesellschaft bezweckt für andere Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere solche der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG Unternehmensgruppe, die Rechnungsregulierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 9, Publ. 3817798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Tholey (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tecquert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Waldgassen-Schaffhausen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3649524, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Praktiker International AG, in Chur, CH-350.3.008.969-1, Die Gesellschaft bezweckt für andere Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere solche der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG Unternehmensgruppe, die Rechnungsregulierung. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2006, S. 8, Publ. 3584816).
Statutenänderung:
20.11.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 37'000'000 [bisher: CHF 31'000'000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 37'000'000.
Aktien neu:
37'000 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 31'000 Namenaktien zu CHF 1 000].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baselgia, Matilda, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Tholey (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Warnking, Pascal Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Merzig (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3078162, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Praktiker International AG (Praktiker International SA) (Praktiker International Ltd.), in Chur, CH-350.3.008.969-1, Aspermontstrasse 24, 7006 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt für andere Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere solche der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG Unternehmensgruppe, die Rechnungsregulierung gegenüber Lieferanten einschliesslich Delkredere Garantie - Übernähme. Die Gesellschaft kann an solche Unternehmen Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften gegenüber Dritten für von diesen an derartige Unternehmen gewährte Darlehen übernehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich in jeder möglichen Form an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardelli, Reto, von Chur und Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Tholey (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.