Informazioni su Rudolf A. Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf A. Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2219743, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stadthofstiftung Luzern, in Luzern, CHE-110.163.779, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6761034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rudolf, von Luzern und Täuffelen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hablützel, Sonja, von Wilchingen, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wangler, Gotthard Franz, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann Partner Sachwalter und Treuhand AG (CHE-106.826.571)[CH-100.3.018.157-8], in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Bachmann Partner Sachwalter und Treuhand AG (CH-100.3.018.157-8)].
Numero di pubblicazione: 5333630, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 17, publizierten Tagesregister-Eintrag Nr. 4872 vom 18.06.2009. Jules Bachmann Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.004.415-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 17, Publ. 5088272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rudolf, von Luzern und Täuffelen, in Luzern, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 5088272, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jules Bachmann Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.004.415-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2008, S. 11, Publ. 4490342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rudolf, von Luzern und Täuffelen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Anna, von Luzern und Zofingen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Christoph, von Doppleschwand, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Zahnd, Peter, von Wahlern, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschmann, Marianne, von Bettingen, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura].