Informazioni su Karl Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005585357, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Genossenschaft Schwinger- und Sennenhaus, Rigi-Staffel, in Arth, CHE-103.963.645, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, S.0, Publ. 6822858).
Domizil neu:
Schuttweg 3, 6410 Goldau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Karl, von Arth, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Matthias, von Arth, in Lauerz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kenel, Fidel, von Arth, in Arth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürlimann, Karl, von Walchwil, in Walchwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hospenthal, Verena, von Steinerberg, in Steinerberg, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenel, Franz, von Arth, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annen, Josef, von Arth, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenel, Herbert, von Arth, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenel, Werner, von Arth, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6822858, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Genossenschaft Schwinger- und Sennenhaus, Rigi-Staffel, in Arth, CH-130.0.000.867-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.1999, S. 7305).
Statutenänderung:
30.03.2012.
Domizil neu:
bei Karl Weber, Luzernerstrasse 33a, 6415 Arth. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 19.4.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Martin, von Arth, in Goldau, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurfluh, Damian, von Attinghausen, in Goldau, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beeler, Kaspar, von Arth, in Goldau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Felix, von Arth, in Lauerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büeler-Bürgi, Marie Luise, von Arth, in Arth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Karl, von Arth, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung];
Hürlimann, Karl, von Walchwil, in Walchwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldau, Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Annen, Josef, von Arth, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Andreas, von Arth, in Arth, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Matthias, von Arth, in Lauerz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.