Informazioni su Josef Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004716555, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Alois Weber-Stiftung, in Schwyz, CHE-113.921.565, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S.12, Publ. 4624678).
Urkundenänderung:
22.07.2019.
Sitz neu:
Arth.
Domizil neu:
c/o Josef Weber, Zugerstrasse 85, 6415 Arth.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Willy, von Besenbüren, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kennel, Kuno, von Arth, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Josef, genannt Sepp, von Arth, in Arth, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Weber, Josef genannt Sepp, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Heiniger, Urs, von Eriswil, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kennel, Judith Elisabeth, genannt Judith, von Muotathal, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CONFIDENTIA Treuhand-Zentrum AG (CHE-106.899.601), in Einsiedeln, Revisionsstelle [bisher: Confidentia Treuhand-Zentrum AG].
Numero di pubblicazione: 4204640, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Alois Weber-Stiftung, in Schwyz, CH-130.7.012.884-3, bei Dr. Willy Huber, Kreuzmatt 46, 6430 Schwyz, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
1.07.1999.
Zweck:
Unterstützung von bedürftigen chronischkranken, körperlich oder geistig behinderten Personen mit Arther Bürgerrecht und Wohnsitz in der Gemeinde Arth;
Unterstützung durch Ausbildungskostenbeiträge für die schulische oder berufliche Ausbildung von bedürftigen kinderreichen Familien mit Kindern in Ausbildung und von Kindern und Jugendlichen mit Arther Bürgerrecht und Wohnsitz in Arth.
Aufsichtsbehörde:
pendent.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Revisionsstelle. Errichtung der Stiftung durch letztwillige Verfügung vom 1.7.1999 und Testamentsnachtrag vom 16.10.2004 des Alois Weber, in Arth.
Eingetragene Personen:
Huber, Dr. Willy, von Besenbüren, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Weber, Josef genannt Sepp, von Arth, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kennel, Kuno, von Arth, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Confidentia Treuhand-Zentrum AG, in Einsiedeln, Revisionsstelle.